来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/10/06 09:43:57
李春明
[编辑本段]1.中共湖北省委常委、省委宣传部长
男,1953年10月出生于湖北省郧西县,中共党员,汉族。先后就读于武汉大学、中南财经大学,获经济学硕士、经济学博士学位。1975年6月加入中国共产党。
学习简历 1974年09月至1977年09月,武汉大学经济系学习。 1985年09月至1988年07月,在中南财经大学攻读硕士研究生学位。 1995年09月至1998年07月,于中南财经大学在职攻读博士研究生学位。
任职简历 1972年04月,郧西县城郊区中学民办教师。 1977年09月,先后任湖北省委党校政治经济学教员、教研室副主任、主任、副教授、省委党校副校长、省行政学院副院长、教授 1996年08月,任湖北省政府发展研究中心主任、党组书记 1998年06月,任湖北省委副秘书长、后兼任省委政策研究室主任。 2000年11月,先后任荆州市委副书记、代市长、市长。 2003年01月,任省政府秘书长、党组成员,省政府办公厅主任、党组书记。 2006年05月,起任湖北省副省长、省政府党组成员。 2008年08月,任中共湖北省委常委、省委宣传部长。 1993年获国务院颁发的政府特殊津贴; 1996年被授予“湖北省有突出贡献中青年专家”;省第七次党代会代表, 1998年11月当选为省纪律检查委员会委员。